Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-18 fjernes Binavne: JYDSK VINTERHAVER A/S, JYDSK TRAPPEKOMPAGNI A/S, JYDSK JULETRÆSKOMPAGNI A/S, JYDSK DØR & VINDUESKOMPAGNI A/S, DANSK VINDUESKOMPAGNI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 11, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-04 fjernes Bestyrelse: Peter Henrik Falk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Direktion: Arne Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-04 fjernes Navne: AA HOLDING AF 1996 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Stiftere: Birgitte Andersen, Arne Andersen, Andreas Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom, herunder skovejendom og landbrugsejendom og at drive handel, produktion samt finansiering og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens fastsættelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Vedtægter: 2007-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 11, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 11, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2005-11-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 11, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2005-11-08)
Den 2005-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Højagervej 6, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 1996-08-01 tilføjes Navne: AA HOLDING AF 1996 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-31 fjernes Binavne: GUNSTI' A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-31 fjernes Navne: JYDSK VINDUESKOMPAGNI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højagervej 6, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-22 tilføjes Bestyrelse: Peter Henrik Falk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 tilføjes Binavne: GUNSTI' A/S, JYDSK VINTERHAVER A/S, JYDSK TRAPPEKOMPAGNI A/S, JYDSK JULETRÆSKOMPAGNI A/S, JYDSK DØR & VINDUESKOMPAGNI A/S, DANSK VINDUESKOMPAGNI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 tilføjes Direktion: Arne Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-22 tilføjes Navne: JYDSK VINDUESKOMPAGNI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 tilføjes Stiftere: Birgitte Andersen, Arne Andersen, Andreas Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lundmark Hedeplantage I/S v/STEEN MIKKELSEN, HJERK HOLDING A Aa Holding af 1996 A/S Kjeld Strøm Kristensen. (offentliggjort 2007-01-24)