Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-02-08 fjernes Navne: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 11.5.1992 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kålmarken 27, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-10 fjernes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-10 fjernes Stiftere: John Buchanan Lademann, FUTURE BENEFITS 14 A/S, FUTURE BENEFITS 13 A/S, FUTURE BENEFITS 12 A/S, FUTURE BENEFITS 11 A/S, FUTURE ADVANCE 9 A/S, FUTURE ADVANCE 8 A/S, FUTURE ADVANCE 7 A/S, FUTURE ADVANCE 6 A/S, FUTURE ADVANCE 5 A/S, FUTURE ADVANCE 4 A/S, FUTURE ADVANCE 3 A/S, FUTURE ADVANCE 10 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-31 fjernes Bestyrelse: Ole Frands Sigetty (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-31 fjernes Direktion: Kim Zartov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-07 fjernes Bestyrelse: Kim Zartov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 fjernes Direktion: Henning Rønseth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-16 fjernes Direktion: Heine Bækgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-27 fjernes Bestyrelse: Lars Bastrup Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-15 fjernes Bestyrelse: John Buchanan Lademann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 240.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kålmarken 27, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Bestyrelse: John Buchanan Lademann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Direktion: Heine Bækgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at administrere investeringsselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Navne: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 11.5.1992 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Stiftere: John Buchanan Lademann, FUTURE BENEFITS 14 A/S, FUTURE BENEFITS 13 A/S, FUTURE BENEFITS 12 A/S, FUTURE BENEFITS 11 A/S, FUTURE ADVANCE 9 A/S, FUTURE ADVANCE 8 A/S, FUTURE ADVANCE 7 A/S, FUTURE ADVANCE 6 A/S, FUTURE ADVANCE 5 A/S, FUTURE ADVANCE 4 A/S, FUTURE ADVANCE 3 A/S, FUTURE ADVANCE 10 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Vedtægter: 1992-07-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)