Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 129, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-15 fjernes Bestyrelse: Francois Marie Feuillet (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-15 fjernes Direktion: Robert Christian Marie Saint Olive (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-15 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-15 fjernes Kontaktoplysninger: mazars@marzars.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-15 fjernes Navne: TRIO SPORT INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-10-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-15 fjernes Omlægningsperiode start: 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-15 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-15 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-15 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-15 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-26 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-08-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 129, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 129, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mazars@marzars.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-08-12)
Den 2004-02-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2004-08-12)
Den 2004-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: trio@triosport.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-01 tilføjes Direktion: Robert Christian Marie Saint Olive (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 fjernes Direktion: Jens Ole Klæstrup Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: trio@triosport.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-13 tilføjes Bestyrelse: Marie-Helene Simone Feuillet (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-13 fjernes Bestyrelse: Xavier Joseph Aste (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-09 tilføjes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Revisor: Jan Grevelund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Revisor: Jan Grevelund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af bestyrelsens formand alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Vedtægter: 1995-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-04 fjernes Direktion: Lars Fournaise (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-23 fjernes Bestyrelse: Lars Pilgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-08 tilføjes Navne: TRIO SPORT INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-07 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1503 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-07 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 129, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2004-08-12)
Den 1992-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1503 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)