Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hardy Buhl Pedersen | 29.09.1997 | 13.11.1998 | direktion |
Karsten Bodilsen Nielsen | 01.03.1996 | 29.09.1997 | direktion |
Klaus Søgaard | 01.08.1992 | 01.03.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Aage Ravn | 06.04.1998 | 13.11.1998 | bestyrelse |
Hardy Buhl Pedersen | 29.09.1997 | 13.11.1998 | bestyrelse |
Jørgen Harry Hansen | 29.09.1997 | 13.11.1998 | bestyrelse |
Ole Isgaard | 29.09.1997 | 06.04.1998 | bestyrelse |
Brian Souter | 23.04.1997 | 29.09.1997 | bestyrelse |
William Barry Hinkley | 23.04.1997 | 29.09.1997 | bestyrelse |
Karsten Bodilsen Nielsen | 29.01.1996 | 29.09.1997 | bestyrelse |
Lars Gosta Valdemar Erlandsson | 29.01.1996 | 29.09.1997 | bestyrelse |
Einar Bertil David Smitterberg | 29.01.1996 | 23.04.1997 | bestyrelse |
Gosta Allan Ahlberg | 29.01.1996 | 23.04.1997 | bestyrelse |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 01.08.1992 | 29.01.1996 | bestyrelse |
Klaus Søgaard | 01.08.1992 | 29.01.1996 | bestyrelse |
Troels Elkiær Andersen | 01.08.1992 | 29.01.1996 | bestyrelse |