Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ishøj Søndergade 19, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-24 fjernes Navne: LOGICAB A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Stiftere: Leif Otto Andersen, DANTAXI ADMINISTRATIONEN A/S, Arne Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 fjernes Bestyrelse: Kaare Frogne (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 fjernes Direktion: Britta Ajspur (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ishøj Søndergade 19, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 177, 2610 Rødovre (offentliggjort 2002-08-19)
Den 2008-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, herunder at udvikle , markedsføre og servicere taxa-systemer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-03 tilføjes Vedtægter: 2008-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Autoelektrikere (offentliggjort 2003-03-20)
Den 2007-12-14 tilføjes Bestyrelse: Kaare Frogne (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Bestyrelse: Karsten Johannes Funder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Direktion: Britta Ajspur (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Direktion: Karsten Johannes Funder (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-10 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-30 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-20 fjernes Revisor: Søren Pingel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 177, 2610 Rødovre (offentliggjort 2002-08-19)
Den 2002-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 14, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-01 tilføjes Hovedbranche: Autoelektrikere (offentliggjort 2003-03-20)
Den 2002-07-31 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-31 fjernes Bestyrelse: Lars Hecht (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-31 tilføjes Direktion: Karsten Johannes Funder (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-31 fjernes Direktion: Henrik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-31 tilføjes Navne: LOGICAB A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-30 fjernes Navne: FREDERIKSBERG TAXI BESTILLINGSKONTOR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-04 fjernes Direktion: Leif Otto Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 14, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-09 tilføjes Bestyrelse: Lars Hecht (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 tilføjes Direktion: Leif Otto Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-09 tilføjes Navne: FREDERIKSBERG TAXI BESTILLINGSKONTOR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 tilføjes Revisor: Søren Pingel, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 tilføjes Stiftere: Leif Otto Andersen, DANTAXI ADMINISTRATIONEN A/S, Arne Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)