Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel |
Den 1996-04-22 fjernes Navne: KNUD HELMER PEDERSEN, HINNERUP, RÅDGIVENDE INGENIØR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-21 tilføjes Vedtægter: 1995-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 3, 8100 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 fjernes Revisor: SELSKABET AF 22/4 1993 REV, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 fjernes Stiftere: Knud Helmer Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-28 fjernes Direktion: Knud Helmer Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 3, 8100 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Direktion: Knud Helmer Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Navne: KNUD HELMER PEDERSEN, HINNERUP, RÅDGIVENDE INGENIØR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 22/4 1993 REV, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Stiftere: Knud Helmer Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)