Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Markvænget 4, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-26 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-26 fjernes Legale ejere: Bruno Frithiof Christensen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-26 fjernes Navne: MOBIFERM ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-26 fjernes Reelle ejere: Bruno Frithiof Christensen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-26 fjernes Stiftere: Bruno Frithiof Christensen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-04-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-01-24 fjernes Direktion: Bruno Frithiof Christensen (direktion) (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-14 tilføjes Vedtægter: 2017-03-14 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-03-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markvænget 4, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 5560 Aarup (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 5560 Aarup (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 5560 Aarup (offentliggjort 2005-07-15)
Den 2005-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2005-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2005-09-20 tilføjes Vedtægter: 2005-09-20 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2005-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 5560 Aarup (offentliggjort 2005-07-15)
Den 2005-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Malervænget 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2000-05-11)
Den 2004-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: vermop@vermop.dk (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: vermop@vermop.dk (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malervænget 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2000-05-11)
Den 2000-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 18, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1992-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 1992-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 18, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Direktion: Bruno Frithiof Christensen (direktion) (offentliggjort 2018-01-24)
Den 1992-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Legale ejere: Bruno Frithiof Christensen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Navne: MOBIFERM ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Reelle ejere: Bruno Frithiof Christensen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-30)
Den 1992-07-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-30)
Den 1992-07-20 tilføjes Stiftere: Bruno Frithiof Christensen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-28)