Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Navne | Virksomhedsform | Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Formål | Direktion | Revisor | Hovedbranche | ||||
Reelle ejere | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spettrupvej 1, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Spettrupvej 1, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-02 tilføjes Vedtægter: 2022-02-02 (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: FK Holding Hedensted ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-05-01 fjernes Legale ejere: Kent Laursen, Flemming Laursen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-30 fjernes Legale ejere: FK Holding Hedensted ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 tilføjes Vedtægter: 2018-05-28 (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: FK Holding Hedensted ApS, Kent Laursen, Flemming Laursen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 fjernes Legale ejere: Kent Laursen, Flemming Laursen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2018-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2018-03-16 tilføjes Navne: KEFCO Erhvervsejendomme A/S (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-15 fjernes Navne: KEFCO Erhvervsejendomme ApS (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-16 tilføjes Vedtægter: 2018-03-16 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-12 tilføjes Bestyrelse: Flemming Laursen (formand) (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-11 fjernes Bestyrelse: Flemming Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-04-30 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-06 tilføjes Vedtægter: 2016-07-06 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spettrupvej 1, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2016-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Ringgade 90, 8722 Hedensted (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udnytte og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-05-09 tilføjes Navne: KEFCO Erhvervsejendomme ApS (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2016-05-08 fjernes Navne: KEFCO ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-09 tilføjes Vedtægter: 2016-05-09 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-16 tilføjes Direktion: Kent Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-16 fjernes Direktion: Niels Ejvind Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-21 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Revisor: KOMPAS AF 15/1 1993 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Ringgade 90, 8722 Hedensted (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Ringgade 90, 8722 Hedensted (offentliggjort 1999-11-17)
Den 2000-04-23 tilføjes Legale ejere: Kent Laursen, Flemming Laursen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2000-04-23 tilføjes Reelle ejere: Kent Laursen, Flemming Laursen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 1999-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Ringgade 90, 8722 Hedensted (offentliggjort 1999-11-17)
Den 1999-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 3, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udnytte og udleje fast ejendom samt at drive entreprenørvirksomhed (offentliggjort 2016-05-18)
Den 1999-10-26 tilføjes Navne: KEFCO ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 1999-10-25 fjernes Navne: REPROVEJ 1. 8722 HEDENSTED ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-05-18)
Den 1999-10-26 tilføjes Vedtægter: 1999-10-26 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 1992-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 330.000,00 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 1992-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 3, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Bestyrelse: Flemming Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-07-20 tilføjes Direktion: Niels Ejvind Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Navne: REPROVEJ 1. 8722 HEDENSTED ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 1992-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 1992-07-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1992-07-20 tilføjes Revisor: KOMPAS AF 15/1 1993 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 tilføjes Stiftere: Niels Ejvind Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 1992-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)