Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse |
Den 2010-07-13 fjernes Binavne: LN MUR A/S, EJENDOMSSELSKABET ØRESUND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-12 fjernes Bestyrelse: Johnny Ib Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-12 fjernes Direktion: Poul Michael Rørup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-12 fjernes Navne: LN ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-07-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-10 tilføjes Bestyrelse: Johnny Ib Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Direktion: Poul Michael Rørup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 fjernes Bestyrelse: Peter Søborg Kofoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 fjernes Direktion: Poul Michael Rørup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-07-27)
Den 2007-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2001-07-23)
Den 2007-06-22 tilføjes Bestyrelse: Johnny Ib Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 fjernes Bestyrelse: Allan Hermann Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Bestyrelse: Peter Søborg Kofoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Bestyrelse: Jens Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Direktion: Poul Michael Rørup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Direktion: Jens Mikkelsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-07-27)
Den 2003-07-03 tilføjes Bestyrelse: Allan Hermann Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-03 fjernes Bestyrelse: Svend Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 15.216.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed i ind- og udland som entreprenør, rådgivende ingeniør, arkitekt og anden til byggeri hørende virksomhed, herunder ved handel, håndværk, administration, udvikling af teknisk og økonomisk viden, alene eller i forbindelse med andre, og frugtbargørelse heraf gennem indgåelse af licensaftaler eller på anden måde, byggeri for egen regning uden eller med henblik på videresalg, samt anden i forbindelse hermed bestående virksomhed. Selskabet kan som aktionær og/eller ved långivning være interesseret i andre selskaber eller virksomheder indenfor det angivne formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten én direktør eller yderligere ét medlem bestyrelsesmedlem eller én direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 tilføjes Vedtægter: 2003-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2001-07-23)
Den 2001-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Helseholmen 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-09 tilføjes Bestyrelse: Svend Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-09 fjernes Bestyrelse: Mikael Hyttel Runegaard Thomsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 tilføjes Bestyrelse: Ove Lauritsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 fjernes Bestyrelse: Povl Erik Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-28 tilføjes Bestyrelse: Povl Erik Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-28 fjernes Bestyrelse: Kaj Schøning (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-25 tilføjes Direktion: Jens Mikkelsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-25 fjernes Direktion: Flemming Vejgaard Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 fjernes Direktion: Søren Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-19 fjernes Bestyrelse: Ole Poul Kongstad (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 tilføjes Navne: LN ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-28 fjernes Navne: LARSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-28 fjernes Binavne: LN ENTREPRISE A/S, LARSEN & NIELSEN ENTREPRISE A/S, AJOS-MATERIEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Bestyrelse: Erik Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Møller-Rasmussen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 20.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Bestyrelse: Fritz Henrik Schur (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-04 fjernes Direktion: Jørgen Møller-Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Kristian Svenningsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-16 fjernes Bestyrelse: Knud Hugo Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-21 fjernes Revisor: Jørgen Cramon (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Binavne: LN ENTREPRISE A/S, LARSEN & NIELSEN ENTREPRISE A/S, AJOS-MATERIEL A/S, LN MUR A/S, EJENDOMSSELSKABET ØRESUND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 tilføjes Navne: LARSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-26 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1790 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 20.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-23 fjernes Bestyrelse: Ole Eske Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-21 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-23 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-23 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helseholmen 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1790 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Jørgen Cramon, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)