Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-02-20 fjernes Binavne: SJÆLLANDS DINERTRANSPORTABLE ApS, SJÆLLANDS DINER ApS, SELSKABSKOKKEN ApS, KØBENHAVNS DINERTRANSPORTABLE ApS, KØBENHAVNS DINER ApS, KOKKEN OG CO ApS, KJ ENGROS GISLEV ApS, K&J HOLDING ApS, JYDSK DINERTRANSPORTABLE ApS, FYNS DINERTRANSPORTABLE ApS, FYNS DINER ApS, CANTINA - MIDDELHAVETS KØKKEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhuggervej 2, 5854 Gislev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-15 fjernes Direktion: Henrik Nygaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-15 fjernes Navne: KOKKEN OG JOMFRUEN GISLEV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-02-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og restaurationsvirksomhed og dermed beslægtede virksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Vedtægter: 2011-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhuggervej 2, 5854 Gislev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhuggervej 2, 5854 Gislev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: kokken-jomfruen@vip.cybercity.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kokken-jomfruen@vip.cybercity.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-13 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-13 fjernes Revisor: Niels Erik Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 tilføjes Navne: KOKKEN OG JOMFRUEN GISLEV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-12 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1793 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-12 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhuggervej 2, 5854 Gislev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Binavne: SJÆLLANDS DINERTRANSPORTABLE ApS, SJÆLLANDS DINER ApS, SELSKABSKOKKEN ApS, KØBENHAVNS DINERTRANSPORTABLE ApS, KØBENHAVNS DINER ApS, KOKKEN OG CO ApS, KJ ENGROS GISLEV ApS, K&J HOLDING ApS, JYDSK DINERTRANSPORTABLE ApS, FYNS DINERTRANSPORTABLE ApS, FYNS DINER ApS, CANTINA - MIDDELHAVETS KØKKEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Hovedbranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1793 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Niels Erik Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)