Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-04-27 fjernes Navne: MEKANISK INDUSTRIKOMPONENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Vingstedvej 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 fjernes Revisor: K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 fjernes Stiftere: BRUNOS VINSHOP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-25 fjernes Direktion: John Erik Bertelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-09 tilføjes Navne: MEKANISK INDUSTRIKOMPONENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 fjernes Navne: M.I.D. DESIGN VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel - produktion - service (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 tilføjes Vedtægter: 1997-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Revisor: K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 fjernes Revisor: NNC REVISION REGIT. REVISIONSVIRKSOMHED 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Revisor: NNC REVISION REGIT. REVISIONSVIRKSOMHED 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 fjernes Revisor: NNC REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-30 tilføjes Navne: M.I.D. DESIGN VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Navne: CHARTA BONA 11 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Binavne: 7-9-13 HANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Revisor: REG REVISOR MOGENS FREDE RASMUSSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Vingstedvej 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 tilføjes Binavne: 7-9-13 HANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 tilføjes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 tilføjes Navne: CHARTA BONA 11 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 tilføjes Revisor: REG REVISOR MOGENS FREDE RASMUSSEN, NNC REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 tilføjes Stiftere: BRUNOS VINSHOP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)