Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | Kapital | ||||
Vedtægter | xbrl | Formål | Revisor | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 6, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-11-15 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af skibe og både (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: Vibeke Suhr Voss (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Navne: NOREXCA ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Vibeke Suhr Voss (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Stiftere: Torben Voss (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 1997-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDJYSK UDDYBNINGSSERVICE K/S. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2024-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 6, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvang 14, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-29 fjernes Direktion: Vibeke Suhr Voss (direktør) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-14 tilføjes Direktion: Vibeke Suhr Voss (direktør) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-11-15 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 203.000,00 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-11-14 tilføjes Vedtægter: 2023-11-14 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-11-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Vibeke Suhr Voss (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-08 tilføjes Direktion: Vibeke Suhr Voss (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-08 fjernes Direktion: Søren Voss (direktør) (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-02 tilføjes Direktion: Søren Voss (direktør) (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-02 fjernes Direktion: Torben Voss (direktør) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvang 14, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerled 60, 9370 Hals (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-14 tilføjes Legale ejere: Vibeke Suhr Voss (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-07-14 fjernes Legale ejere: Torben Voss (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-14 tilføjes Reelle ejere: Vibeke Suhr Voss (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-07-14 fjernes Reelle ejere: Torben Voss (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-17 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af skibe og både (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2022-02-16 fjernes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerled 60, 9370 Hals (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølleå 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage anlægsinvesteringer i fast ejendom samt at drive udlejningsvirksomhed og anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2014-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2014-05-28 tilføjes Vedtægter: 2014-05-28 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2014-05-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleå 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2004-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 54, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 202.000,00 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 1992-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-11)
Den 1992-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 54, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-30 tilføjes Direktion: Torben Voss (direktør) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 1992-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 1992-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 1992-06-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-30 tilføjes Legale ejere: Torben Voss (offentliggjort 2023-08-07)
Den 1992-06-30 tilføjes Navne: NOREXCA ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 1992-06-30 tilføjes Reelle ejere: Torben Voss (offentliggjort 2023-08-07)
Den 1992-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 1992-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 1992-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-11)
Den 1992-06-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 tilføjes Stiftere: Torben Voss (offentliggjort 2024-07-11)
Den 1992-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 1992-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)