Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalmarvej 4, 7140 Stouby (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 fjernes Direktion: Michael Brandt Rodding (direktør) (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 fjernes Legale ejere: Michael Brandt Rodding (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 fjernes Navne: RODDING INVEST ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 fjernes Reelle ejere: Michael Brandt Rodding (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 fjernes Stiftere: Poul-Erik Rodding (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er investerings- og handelsvirksomhed (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-05-13 tilføjes Vedtægter: 2014-05-13 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2014-05-13 fjernes Revisor: REVISOR KROGH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-12 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2009-03-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalmarvej 4, 7140 Stouby (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalmarvej 4, 7140 Stouby (offentliggjort 2006-02-08)
Den 2006-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalmarvej 4, 7140 Stouby (offentliggjort 2006-02-08)
Den 2006-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 55, 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2000-01-06)
Den 2006-01-20 tilføjes Direktion: Michael Brandt Rodding (direktør) (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2006-01-20 fjernes Direktion: Poul-Erik Rodding (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-20 tilføjes Legale ejere: Michael Brandt Rodding (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2006-01-20 tilføjes Reelle ejere: Michael Brandt Rodding (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2000-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 55, 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2000-01-06)
Den 2000-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 109, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-20 fjernes Bestyrelse: Michael Brandt Rodding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-07-07 fjernes Bestyrelse: Tinne Brandt Rodding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 109, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-09-11 tilføjes Bestyrelse: Tinne Brandt Rodding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-09-11 tilføjes Direktion: Poul-Erik Rodding (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 1992-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 1992-09-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-09-11 tilføjes Navne: RODDING INVEST ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 1992-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 1992-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 1992-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-03)
Den 1992-09-11 tilføjes Revisor: REVISOR KROGH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 tilføjes Stiftere: Poul-Erik Rodding (offentliggjort 2022-08-03)
Den 1992-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 1992-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-03)
Den 1992-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 1992-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-03)