Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Formål | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Revisor: RL ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Bestyrelse: Thomas Thorup Lyngsø (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 fjernes Bestyrelse: Erik Brygger Lyngsø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Direktion: Henny Thorup Lyngsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 fjernes Direktion: Erik Brygger Lyngsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trindsøvej 13, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2000-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 22-24, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-04 tilføjes Legale ejere: Henny Thorup Lyngsø (offentliggjort 2017-10-30)
Den 1992-08-04 tilføjes Reelle ejere: Henny Thorup Lyngsø (offentliggjort 2017-10-30)
Den 1992-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 825.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 22-24, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-25 tilføjes Bestyrelse: Erik Brygger Lyngsø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Direktion: Erik Brygger Lyngsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage udlejning og drive handelsvirksomhed i ind- og udland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-25 tilføjes Navne: E.L. LEASING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1992-06-25 tilføjes Revisor: RL ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Stiftere: Thomas Thorup Lyngsø, Henny Thorup Lyngsø, Erik Brygger Lyngsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Vedtægter: 1992-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)