Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Mikael Berth | 01.07.1992 | 14.08.2000 | direktion |
Klavs Bech | 01.07.1992 | 29.11.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Ganner Bech | 30.05.2000 | 14.08.2000 | bestyrelse |
Kurt Bech Christensen | 01.02.1999 | 14.08.2000 | bestyrelse |
Ole Bøgelund Nielsen | 01.02.1999 | 14.08.2000 | bestyrelse |
Jørgen Mikael Berth | 20.05.1998 | 01.02.1999 | bestyrelse |
Frank Viborg | 01.07.1992 | 31.05.2000 | bestyrelse |
Ludvig Hybschmann | 01.07.1992 | 01.02.1999 | formand |
Klavs Bech | 01.07.1992 | 20.05.1998 | bestyrelse |