Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 29.06.1992 (11787
dage). |
Ingen historik.
Branche | Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter (101300). |
Sidst opdateret den 24.03.2009 og
angivet som gældende fra 02.01.2008 (6122
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter (101300) | 02.01.2008 | |
Fremstilling af færdigretter (108500) | 01.01.2008 | 01.01.2008 |
Fremstilling af færdigretter (151310) | 29.06.1992 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt | false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og
angivet som gældende fra 29.06.1992 (11787
dage). |
Ingen historik.
Kontaktoplysninger | post@delika.dk. |
Sidst opdateret den 29.12.2020 og
angivet som gældende fra 29.12.2020 (1377
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
post@delika.dk | 29.12.2020 | |
tbl@eberhart.dk | 03.10.2014 | 28.12.2020 |
tjs@eberhart.dk | 08.05.2014 | 02.10.2014 |
Telefonnummer | 86969588. |
Sidst opdateret den 29.12.2020 og
angivet som gældende fra 29.12.2020 (1377
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
86969588 | 29.12.2020 | |
86865444 | 23.01.2000 | 28.12.2020 |
Navne | DELIKA ENGESVANG A/S. |
Sidst opdateret den 05.12.2014 og
angivet som gældende fra 04.12.2014 (3594
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
DELIKA ENGESVANG A/S | 04.12.2014 | |
EBERHART A/S | 29.06.1992 | 03.12.2014 |
Binavne | EBERHART A/S. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 29.06.1992 (11787
dage). |
Ingen historik.
Tegningsregel | Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør. |
Sidst opdateret den 01.04.2022 og
angivet som gældende fra 01.04.2022 (919
dage). |
Fortolkning
(4 tegningsmuligheder)
| formanden + 1 bestyrelsesmedlem |
næstformanden + 1 bestyrelsesmedlem |
formanden + direktøren |
næstformanden + direktøren |
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør | 01.04.2022 | |
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør | 07.12.2021 | 31.03.2022 |
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og Kurt Møller i forening, af bestyrelsesformanden og en direktør i forening, af Kurt Møller og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse | 04.12.2014 | 06.12.2021 |
Type af revisorbistand:Revisionspåtegning
Navn på revisionsvirksomhed:Beierholm
Revisionsvirksomhedens CVR-nr.:32895468
Beskrivelse af revisor:Statsaut. revisor
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Grundlag for konklusion (revision):Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Konklusion (revision):Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. 09. 23 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. 10. 22 - 30. 09. 23 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen (revision):Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Historik | Start | Stop |
---|
Kødforarbejdning i øvrigt | 29.06.1992 | 30.12.2007 |
Virksomheden har ikke ændret Bibranche
i
sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.