Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Finn Koldkur | 16.06.1992 | |
Roger Koldkur | 16.06.1992 | |
Vagn Koldkur | 16.06.1992 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HJT Hobro A/S (CVR 44414880) | NORMAL | 07.11.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HJT Group ApS (CVR 24236099) | 15.09.2021 | 07.11.2023 | 100,00% | 100,00 % |
J. CHR. KOLDKUR HOLDING A/S (CVR 46508513) | 16.06.1992 | 15.09.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Berg & Schmidt GmbH & Co KG (CVR 19795535) | Aktiv | 01.02.1997 | 30.12.2013 | 100,00% | 100,00% |