Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-05-27 fjernes Navne: AQUA EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 fjernes Stiftere: GRUNDFOS A/S, Den selvejende institution Ferskvandscentret (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-02 fjernes Bestyrelse: Eskild Lyngholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-02 fjernes Direktion: Finn Kjelstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Bestyrelse: Leif Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 fjernes Bestyrelse: Lena Kolding (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-26 fjernes Bestyrelse: Chresten Dyhre Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-05 fjernes Direktion: Bent Røge Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, opføre og udleje et ferskvandsakvarium på ejendommen mtr.nr. 158 c Silkeborg markjorder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-03 tilføjes Vedtægter: 1992-08-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Bestyrelse: Chresten Dyhre Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Direktion: Bent Røge Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Navne: AQUA EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Stiftere: GRUNDFOS A/S, Den selvejende institution Ferskvandscentret (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)