Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jaap Patrick Bark | 13.01.2020 | direktør |
Kim Fonager Lange | 31.01.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Yuval Bar Gil | 16.06.2017 | 13.01.2020 | direktør |
Ahikam Kaufman | 09.11.2015 | 13.01.2020 | direktør |
Uri Yaffe | 23.10.2014 | 16.06.2017 | direktion |
Tonny Heelsberg Pedersen | 19.06.2013 | 27.01.2014 | direktion |
Morten Sonne Brix | 31.01.2011 | 19.06.2013 | direktion |
Henk Vyncke | 24.06.2009 | 02.09.2014 | direktion |
Lars Stødager Clausen | 24.06.2009 | 31.01.2011 | direktion |
Alex Judson Claypool | 01.10.2008 | 24.06.2009 | adm. dir |
Klaus Erik Larsson | 07.03.1969 | 01.10.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henk Vyncke | 01.10.2008 | 24.06.2009 | bestyrelse |
Vincent Emmanuel Ganier | 01.10.2008 | 24.06.2009 | bestyrelse |
Alex Judson Claypool | 01.10.2008 | 24.06.2009 | bestyrelse |
Michael Keldsen | 01.10.2008 | 24.05.2009 | formand |
Bent Lind Kofoed | 01.10.2007 | 01.10.2008 | bestyrelse |
Anders Larsson | 09.06.2006 | 01.10.2008 | bestyrelse |
Mads Sjørslev Larsson | 09.06.2006 | 01.10.2008 | bestyrelse |
Jens Terkel Lund-Nielsen | 07.03.1969 | 01.10.2008 | bestyrelse |
Klaus Erik Larsson | 07.03.1969 | 01.10.2008 | bestyrelse |
Lars Gert Larsson | 07.03.1969 | 09.06.2006 | bestyrelse |
Nils Ole Larsson | 07.03.1969 | 29.06.1994 | bestyrelse |
Ragna Kirsten Larsson | 07.03.1969 | 28.02.1991 | bestyrelse |