Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stæremosen 16, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-08 fjernes Navne: BTH TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-10-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Revisor: Jens Prehn Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Stiftere: Tonni Mejer Rasmussen, Karl Schneider (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Bestyrelse: Henning Gudmandsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Direktion: Benny Jens Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, finan- siering, og konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 tilføjes Vedtægter: 2002-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-10-25 tilføjes Bestyrelse: Henning Bødker Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 tilføjes Revisor: Jens Prehn Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Revisor: REVINORD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-20 tilføjes Navne: BTH TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-19 fjernes Navne: KONGEVEJENS HANDELSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-19 fjernes Bestyrelse: Karl Schneider (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-19 fjernes Direktion: Tonni Mejer Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-19 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Jan Rasmusse n (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stæremosen 16, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-15 tilføjes Bestyrelse: Karl Schneider (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Direktion: Tonni Mejer Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-15 tilføjes Navne: KONGEVEJENS HANDELSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Jan Rasmusse n, REVINORD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Stiftere: Tonni Mejer Rasmussen, Karl Schneider (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)