Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Esholm Jensen(virk.: 139) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Walther Heinz Rebernik(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Frands Sigetty(virk.: 177) | 3,43 % | 8,00 % | 9,71 % | 24,00 % |
Vijai Krishna Shanker Shukla(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 9,09 % |
Trine Birk Christensen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,76 % | 4,12 % | 5,00 % | 12,64 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Esholm Jensen | 01.01.2007 | Elleparken 56, 8520 Lystrup |
Vijai Krishna Shanker Shukla | 20.01.2016 | Vestervang 7, 8000 Aarhus C |
Trine Birk Christensen | 01.06.2018 | Søvejen 77, 8660 Skanderborg |
Ole Frands Sigetty | 08.06.2020 | Olfert Fischers Gade 26, 1311 København K |
Walther Heinz Rebernik | 30.09.2022 | Kochsvej 17, 1812 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ONEO ApS | 24206300 | NORMAL | Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer (463300) |
TBC INGREDIENTS ApS | 28119666 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (463900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
24.01.2005 | 13,53 (km) | Gunnar Clausens Vej 24A, 8260 Viby J | Solbrinken 32, 8300 Odder |
01.02.2019 | 1,81 (km) | Solbrinken 32, 8300 Odder | Knudsminde 3B, 8300 Odder |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 15.03.2023 og angivet som gældende fra 26.11.2018 (1570 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
OGaming A/S | 42522678 |
OGAM Services Denmark ApS | 39825384 |
ogandow | 43062514 |
OGANES v/Oganes Saruhanian | 30792483 |
OG ApS | 16222348 |
Ogawa Europe ApS | 41484438 |
OGB Consult | 37651524 |
OGB Consult ApS | 36045442 |
ogblomst | 37810819 |
OGB MMXIV ApS | 36045442 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Esholm Jensen(virk.: 139) Ikke aktiv i virksomheden. | 37 | 0 | 0 | 55 | 44 | 3 |
Walther Heinz Rebernik(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Ole Frands Sigetty(virk.: 177) Ikke aktiv i virksomheden. | 56 | 0 | 4 | 39 | 75 | 3 |
Vijai Krishna Shanker Shukla(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Trine Birk Christensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 31 % | 0 % | 1 % | 28 % | 39 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Esholm Jensen(virk.: 139) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 141 |
Walther Heinz Rebernik(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 2 | 0 | 6 |
Ole Frands Sigetty(virk.: 177) Ikke aktiv i virksomheden | 115 | 14 | 0 | 81 |
Vijai Krishna Shanker Shukla(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 10 | 0 | 9 |
Trine Birk Christensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 0 | 5 |
Sum | 129 | 30 | 1 | 242 |
Pct. | 32 % | 7 % | 0 % | 60 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |