Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Winther | 01.10.1997 | 16.04.1999 | direktion |
Allan Jørgensen | 01.06.1992 | 07.10.1999 | direktion |
Leif Højmark Olsen | 01.06.1992 | 01.10.1997 | direktion |
Henning Hansen | 01.06.1992 | 19.01.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Jørgensen | 04.03.1999 | 07.10.1999 | bestyrelse |
Jens Winther | 01.10.1997 | 04.03.1999 | bestyrelse |
Jacob Christian Saxild | 01.06.1992 | 07.10.1999 | bestyrelse |
Christian Peter Erik Kampmann | 01.06.1992 | 07.10.1999 | formand |
Leif Højmark Olsen | 01.06.1992 | 01.10.1997 | bestyrelse |
Preben Saxild | 01.06.1992 | 21.07.1993 | bestyrelse |
Henning Hansen | 01.06.1992 | 19.01.1993 | bestyrelse |
Mogens Gaarden | 01.06.1992 | 19.01.1993 | bestyrelse |
Tyge Jesper Rothe | 01.06.1992 | 19.01.1993 | bestyrelse |