Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Erik Mouritzen | 04.04.2007 | 26.03.2018 | adm. dir |
Kurt Houlberg | 18.06.1992 | 04.04.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sofie Skovdal Mouritzen | 04.04.2007 | 26.03.2018 | bestyrelse |
Lene Skovdal Mouritzen | 04.04.2007 | 26.03.2018 | formand |
Christoffer Fugl-Meyer Mouritzen | 30.10.1995 | 26.03.2018 | bestyrelse |
Poul Erik Mouritzen | 18.06.1992 | 04.04.2007 | bestyrelse |
Mads Søndergaard Mouritzen | 18.06.1992 | 30.10.1995 | bestyrelse |