Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Claus Adam Jarløv | 29.06.1992 | |
Hannah Kvetny | 29.06.1992 | |
Jens Flemming Jarløv | 29.06.1992 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Palmer Holdings ApS (CVR 43190997) | NORMAL | 10.06.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Simpson Holding af 2022 ApS (CVR 43208543) | NORMAL | 10.06.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
KVETNY OG JARLØV ApS (CVR 19604195) | 29.12.2019 | 10.06.2022 | 100,00% | 100,00 % |
KVETNY OG JARLØV ApS (CVR 19604195) | 01.01.2019 | 28.12.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Kvetny & Jarløv Holding ApS (CVR 39196433) | 25.06.2018 | 30.01.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Kvetny & Jarløv Holding ApS (CVR 39196433) | 19.12.2017 | 24.06.2018 | 100,00% | 100,00 % |
KVETNY OG JARLØV ApS (CVR 19604195) | 19.08.1996 | 19.12.2017 | 100,00% | 100,00 % |