Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-29 fjernes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-29 fjernes Navne: EBS - MPC INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-29 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-29 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-29 fjernes Stiftere: Mogens Pahl Christensen, Erik Weber Carlsen, Erik Bo Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 fjernes Bestyrelse: Erik Weber Carlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 fjernes Direktion: Erik Bo Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og kapitalanbringelse samt alt i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 tilføjes Navne: EBS - MPC INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-23 fjernes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET WEBER CARLSEN - BO SØRENSEN - PAHL CHRISTENSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 tilføjes Vedtægter: 2001-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 fjernes Binavne: ADVOKATERNE ØSTERGADE 1, HJØRRING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: advotoft@post8.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: advotoft@post8.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1992-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-29 tilføjes Bestyrelse: Erik Weber Carlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 tilføjes Binavne: ADVOKATERNE ØSTERGADE 1, HJØRRING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 tilføjes Direktion: Erik Bo Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 tilføjes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-29 tilføjes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET WEBER CARLSEN - BO SØRENSEN - PAHL CHRISTENSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-29 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 tilføjes Stiftere: Mogens Pahl Christensen, Erik Weber Carlsen, Erik Bo Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)