Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ernst Christensen | 30.10.2017 | 13.11.2017 | adm. dir |
Ernst Christensen | 25.06.1992 | 16.08.2017 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bettina Madsen | 30.10.2017 | 13.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christensen | 30.10.2017 | 13.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Gerda Christensen | 30.10.2017 | 13.11.2017 | formand |
Lars Christensen | 15.06.2010 | 16.08.2017 | bestyrelse |
Bettina Madsen | 17.04.2009 | 16.08.2017 | bestyrelse |
Ernst Christensen | 25.06.1992 | 16.08.2017 | bestyrelse |
Gerda Christensen | 25.06.1992 | 16.08.2017 | formand |
Helge Søndervang Christensen | 25.06.1992 | 17.04.2009 | bestyrelse |