Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-22 tilføjes Binavne: Karoline Charter ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 tilføjes Navne: Biomedicare ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Navne: KAROLINE CHARTER ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 tilføjes Vedtægter: 2023-12-22 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-28 tilføjes Kontaktoplysninger: gunhildbaumbach@yahoo.dk (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-05-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 132, 2., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 132, 2., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-29 tilføjes Vedtægter: 2017-05-29 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2017-05-29 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-24 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 132, 2., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 1992-06-24 tilføjes Direktion: Lars Anders Baumbach (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, charterederi, udlejning og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-24 tilføjes Legale ejere: Lars Anders Baumbach (offentliggjort 2018-01-18)
Den 1992-06-24 tilføjes Navne: KAROLINE CHARTER ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 1992-06-24 tilføjes Reelle ejere: Lars Anders Baumbach (offentliggjort 2018-01-18)
Den 1992-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 1992-06-24 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 tilføjes Stiftere: Lars Anders Baumbach (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 tilføjes Vedtægter: 1992-06-24 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 1992-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)