Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel |
Den 1988-03-18 fjernes Navne: J. K. LARSEN AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 55, 1100 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 55, 1100 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Navne: J. K. LARSEN AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)