Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Marius Krog Jensen | 29.06.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Halvdan Hans Christen Jensen | 29.06.1992 | 07.09.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Jun Bremmer Yamaue | 29.11.2012 | 23.12.2020 | bestyrelse |
Marianne Vibeke Petersen | 30.11.2006 | 23.12.2020 | formand |
Kirsten Bertha Krog Yamaue | 14.12.1994 | 29.11.2012 | bestyrelse |
Hans Marius Krog Jensen | 29.06.1992 | 23.12.2020 | bestyrelse |
Gunhild Jensen | 29.06.1992 | 21.03.2006 | formand |
Halvdan Hans Christen Jensen | 29.06.1992 | 14.12.1994 | formand |