Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Juvelvej 8, 4600 Køge (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-09 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-09 fjernes Legale ejere: Viggo Jensen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-09 fjernes Navne: LIVI HOLDING A/S (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-09 fjernes Reelle ejere: Viggo Jensen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-09 fjernes Stiftere: Viggo Jensen, Michael Holm Olsen, Betina Clausen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-11-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-16 fjernes Bestyrelse: Viggo Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-16 fjernes Direktion: Viggo Jensen (direktion) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-02-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-18 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2014-03-17 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2014-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje og formueforvaltning. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2014-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2014-03-16 tilføjes Vedtægter: 2014-03-16 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2014-03-15 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Bestyrelse: Marlene Oppenhagen Krogh (bestyrelse) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2011-01-25 fjernes Bestyrelse: Peter Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-23 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-23 fjernes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juvelvej 8, 4600 Køge (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Juvelvej 8, 4600 Køge (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2003-07-16 fjernes Kontaktoplysninger: mail@livi.dk (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2003-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juvelvej 8, 4600 Køge (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2003-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvangsvej 16, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@livi.dk (offentliggjort 2003-05-19)
Den 1999-10-13 tilføjes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-20 tilføjes Navne: LIVI HOLDING A/S (offentliggjort 2021-04-12)
Den 1998-10-19 fjernes Navne: LIVI TRÆVARER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-19 tilføjes Bestyrelse: Peter Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-19 fjernes Bestyrelse: Leo Bernhard Wæver (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-19 fjernes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Bestyrelse: Leo Bernhard Wæver (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 fjernes Bestyrelse: Betina Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 tilføjes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Olav Christensen FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-19 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-15 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Olav Christensen FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 1992-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-12)
Den 1992-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvangsvej 16, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-10 tilføjes Bestyrelse: Betina Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-10 tilføjes Direktion: Viggo Jensen (direktion) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 1992-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 1992-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 1992-06-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-10 tilføjes Legale ejere: Viggo Jensen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 1992-06-10 tilføjes Navne: LIVI TRÆVARER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-10 tilføjes Reelle ejere: Viggo Jensen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 1992-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 1992-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 1992-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-12)
Den 1992-06-10 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-10 tilføjes Stiftere: Viggo Jensen, Michael Holm Olsen, Betina Clausen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 1992-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 1992-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-26)