Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger |
Den 2016-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-05 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-05 fjernes Legale ejere: HOLSØE HOLDING I ApS (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-05 fjernes Navne: H & M NYGÅRDSVEJ 5 A/S (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-05 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-05 fjernes Stiftere: Peter Holsøe, Henrik Hvidt, Hans Kristensen (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-06 fjernes Bestyrelse: Peter Holsøe (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-06 fjernes Direktion: Peter Holsøe (adm. dir) (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2010-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2001-10-03)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed og virksomhed, der ligger i naturlig tilknytning hertil (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2009-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2009-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2009-08-31 tilføjes Legale ejere: HOLSØE HOLDING I ApS (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2009-08-31 tilføjes Navne: H & M NYGÅRDSVEJ 5 A/S (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2009-08-30 fjernes Navne: HVIDT & MØLGAARD A/S. ARKITEKTFIRMA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af i) den samlede bestyrelse, ii) et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller iii) to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2009-08-31 tilføjes Vedtægter: 2009-08-31 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-06 tilføjes Bestyrelse: Marius Lorentzen (formand) (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2007-05-23 tilføjes Bestyrelse: Marius Holsøe (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2007-05-23 fjernes Bestyrelse: Therese Hvidt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-30 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2006-03-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-27 tilføjes Direktion: Peter Holsøe (adm. dir) (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2001-05-27 fjernes Direktion: Henrik Hvidt (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: hmarch@image.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2001-10-03)
Den 2000-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaregade 10, 1205 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-28 tilføjes Bestyrelse: Therese Hvidt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-28 fjernes Bestyrelse: Hans Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-28 tilføjes Direktion: Henrik Hvidt (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-28 fjernes Direktion: Hans Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.584.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: hmarch@image.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-09-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.581.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaregade 10, 1205 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-25 tilføjes Bestyrelse: Hans Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Direktion: Hans Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 1992-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 1992-06-25 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-25 tilføjes Navne: HVIDT & MØLGAARD A/S. ARKITEKTFIRMA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 1992-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 1992-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-01)
Den 1992-06-25 tilføjes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Stiftere: Peter Holsøe, Henrik Hvidt, Hans Kristensen (offentliggjort 2016-09-01)
Den 1992-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 1992-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-07)