Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Damgaard Madsen | 01.01.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Juhl Skov | 17.02.2009 | 01.01.2011 | direktør |
Jørk Petersen | 15.05.2004 | 17.02.2009 | direktør |
Ove Nørholm | 14.06.1929 | 15.05.2004 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Maria Jochimsen Kryhlmand | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kim Jørgensen | 22.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mette Yde Kastrup | 27.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tina Hartwig Hahn | 24.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ninna Schrum | 12.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Kristensen | 12.04.2018 | formand |
Preben Wind | 19.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Maria Jochimsen Kryhlmand | 22.04.2021 | 30.05.2022 | suppleant |
Peter Torp Krusell | 27.03.2019 | 22.04.2021 | suppleant |
Kim Jørgensen | 27.03.2019 | 21.04.2021 | suppleant |
Vibeke Kristensen | 01.05.2017 | 11.04.2018 | næstformand |
Morten Schmidt | 01.05.2016 | 24.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Kristensen | 20.03.2015 | 30.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Susan Nicole Kristensen | 20.03.2015 | 30.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Inge Marie Højsager | 27.09.2011 | 22.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henning Christensen | 19.03.2010 | 06.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Michael Hye | 16.03.2005 | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Elin Fischer | 19.03.2003 | 27.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Frank Thietje | 19.03.2003 | 27.03.2019 | suppleant |
Karin Struck | 20.03.2002 | 27.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Inge Marie Højsager | 28.03.2001 | 27.09.2011 | suppleant |
Asta Anholm Olesen | 14.03.2001 | 19.03.2010 | næstformand |
Inge Marie Højsager | 14.03.2001 | 28.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Elin Fischer | 18.03.1998 | 19.03.2003 | suppleant |
Asta Anholm Olesen | 18.03.1998 | 18.03.1998 | suppleant |
Steen Helge Jørgensen | 19.03.1997 | 20.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anna Christine Jessen | 19.03.1997 | 14.03.2001 | suppleant |
Steen Helge Jørgensen | 19.03.1997 | 19.03.1997 | suppleant |
Hans Henrik Galle | 14.06.1929 | 12.04.2018 | formand |
Inga Margrethe Hollænder | 14.06.1929 | 16.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
Ingrid Fritsche | 14.06.1929 | 19.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Julius Marius Brix | 14.06.1929 | 20.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Henrik Hansen | 14.06.1929 | 18.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Yrsa Elli Petersen | 14.06.1929 | 19.03.1997 | formand |
Erling Kristian Ejler Madsen | 14.06.1929 | 19.03.1997 | suppleant |