Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2012-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 5, 1., 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-14 fjernes Direktion: Lars Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-14 fjernes Kontaktoplysninger: en@bellprint.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-14 fjernes Navne: BELL 06 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 fjernes Stiftere: Tove Nielsen, Lars Nielsen, Erling Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-13 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 5, 1., 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Agtrupvej 71, 6000 Kolding (offentliggjort 2006-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-01-18)
Den 2006-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje maskiner og ejendomme samt drive virksomhed i tilknytning hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Vedtægter: 2006-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agtrupvej 71, 6000 Kolding (offentliggjort 2006-07-18)
Den 2006-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Navne: BELL 06 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 fjernes Navne: BELL PRINT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 fjernes Bestyrelse: Lars Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-01-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-30 fjernes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-18 tilføjes Direktion: Lars Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Direktion: Erling Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: en@bellprint.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-20 tilføjes Bestyrelse: Nils Hansson Nygaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-20 fjernes Bestyrelse: Tove Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1992-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-23 tilføjes Bestyrelse: Tove Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Direktion: Erling Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-23 tilføjes Navne: BELL PRINT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Stiftere: Tove Nielsen, Lars Nielsen, Erling Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)