Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Anton Palmelund Poulsen | 01.06.2003 | 22.06.2007 | direktion |
Jens Ernest Ottosen-Støtt | 01.05.2001 | 04.06.2003 | direktion |
Ole Lindstrøm Simonsen | 01.05.2001 | 04.06.2003 | direktion |
Niels Rabøl | 01.05.2001 | 04.06.2003 | direktion |
Karsten Havelund Skøtt | 15.06.1992 | 04.06.2003 | direktion |
Egon Ringive | 15.06.1992 | 03.01.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Anton Palmelund Poulsen | 01.06.2003 | 22.06.2007 | bestyrelse |
Stiig Raahauge | 01.06.2003 | 22.06.2007 | bestyrelse |
Jonna Poulsen | 01.06.2003 | 22.06.2007 | bestyrelse |
Jens Ernest Ottosen-Støtt | 01.05.2001 | 04.06.2003 | bestyrelse |
Niels Rabøl | 01.05.2001 | 04.06.2003 | bestyrelse |
Ole Lindstrøm Simonsen | 01.05.2001 | 04.06.2003 | formand |
Olaf Kristian Sveistrup | 15.06.1992 | 01.05.2001 | bestyrelse |
Karsten Havelund Skøtt | 15.06.1992 | 01.05.2001 | bestyrelse |
Nina Sommer Skøtt | 15.06.1992 | 01.05.2001 | bestyrelse |
Egon Ringive | 15.06.1992 | 03.01.1996 | bestyrelse |
Michael Madsen | 15.06.1992 | 03.01.1996 | bestyrelse |
Søren Otto Ottesen | 15.06.1992 | 03.01.1996 | formand |
Lars Christian Jensen | 15.06.1992 | 06.12.1994 | bestyrelse |