Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Jensen | 01.03.1992 | 07.10.2009 | direktion |
Steen Schierbeck | 01.03.1992 | 18.06.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Jensen | 01.03.1992 | 07.10.2009 | bestyrelse |
Hans Christian Jensen | 01.03.1992 | 07.10.2009 | bestyrelse |
Ketty Kaja Jensen | 01.03.1992 | 07.10.2009 | bestyrelse |
Ellen Majbrit Westring Madsen | 01.03.1992 | 07.10.2009 | bestyrelse |
Michael Jensen | 01.03.1992 | 15.11.1998 | bestyrelse |