Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-11-17 fjernes Navne: VAGN AAGE JUUL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 53, 7171 Uldum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Bestyrelse: Vagn Aage Juul (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Direktion: Vagn Aage Juul (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Revisor: KOLLERUPLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Stiftere: Vagn Aage Juul (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 575.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 53, 7171 Uldum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Bestyrelse: Vagn Aage Juul (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Direktion: Vagn Aage Juul (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er fragt, spedition, handel, finansiering og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Navne: VAGN AAGE JUUL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Revisor: KOLLERUPLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Stiftere: Vagn Aage Juul (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Vedtægter: 1992-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)