Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2001-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolles Møllevej 7, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-27 fjernes Direktion: Lars Kousgaard Mikkelsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-27 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1/5 1992 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-08-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 fjernes Omlægningsperiode start: 1994-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 fjernes Stiftere: Flemming Skouboe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-08 tilføjes Direktion: Lars Kousgaard Mikkelsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 fjernes Direktion: Frank Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, udlejning af driftsmidler, handel, industri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-31 tilføjes Vedtægter: 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-29 tilføjes Direktion: Frank Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-29 fjernes Direktion: Niels Bo Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1/5 1992 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-24 fjernes Navne: MØLLEDAMMEN 5 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-02 tilføjes Navne: MØLLEDAMMEN 5 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-01 fjernes Navne: F.S. FINANS NR. 5 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-01 fjernes Direktion: Flemming Skouboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolles Møllevej 7, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-01 tilføjes Direktion: Flemming Skouboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-01 tilføjes Navne: F.S. FINANS NR. 5 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Stiftere: Flemming Skouboe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)