Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Virksomhedsstatus | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-09-04)
Den 2013-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverstien 205, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2013-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: domea@domea.dk (offentliggjort 2013-08-15)
Den 2009-09-17 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2009-09-24)
Den 2009-09-16 fjernes Hovedbranche: Private andelsboligforeninger (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Private andelsboligforeninger (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Private andelsboligforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverstien 205, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverstien 205, 4300 Holbæk (offentliggjort 2000-07-06)
Den 2006-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2005-10-01 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Matz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-01 fjernes Direktion: Knud Erik Matz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Henrik Brunings (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 tilføjes Bestyrelse: Hans Knud Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-02 fjernes Bestyrelse: Bent Erik Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverstien 205, 4300 Holbæk (offentliggjort 2000-07-06)
Den 2000-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 4, 1., 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 4, 1., 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Private andelsboligforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-02-25 tilføjes Bestyrelse: Allan Mose Baltsersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-25 fjernes Bestyrelse: Ebbe Suenson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-12-07 fjernes Revisor: Paul-Johan Schwartz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 505.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 tilføjes Navne: DOMEA-FONDEN (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1992-06-15 tilføjes Formål: Fondens formål er: at bidrage til udsmykning af bebyggelser opført med Dansk Boligselskab s.m.b.a. som forretningsfører, at bidrage til dygtiggørelse af Dansk Boligselskab s.m.b.a.'s personale ved kursusvirksomhed, studierejser eller på anden måde, at eje aktierne i Dansk Boligselskab International A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Tegningsregel: Fonden_tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Vedtægter: 1992-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Suenson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-05-25 tilføjes Direktion: Knud Erik Matz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Revisor: Paul-Johan Schwartz, Statsaut. revisor Henrik Brunings (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 320.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)