Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Tønnov Nielsen | 19.06.2006 | 08.02.2008 | adm. dir |
Anders Malaca Nielsen | 18.01.2006 | 19.06.2006 | direktion |
Rune Lytje | 14.09.2004 | 18.01.2006 | direktion |
Knud Qvist Lauritsen | 28.03.1992 | 14.09.2004 | direktion |
Kim Munk-Petersen | 28.03.1992 | 12.05.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Tønnov Nielsen | 19.06.2006 | 08.02.2008 | bestyrelse |
Rune Lytje | 19.06.2006 | 08.02.2008 | formand |
Anette Raaby | 24.11.2005 | 19.06.2006 | bestyrelse |
Villy Bruun Kristensen | 24.11.2005 | 19.06.2006 | formand |
Rikke Lytje | 18.01.2005 | 08.02.2008 | bestyrelse |
Rune Lytje | 18.01.2005 | 24.11.2005 | bestyrelse |
Gordon Linnenov Enevoldsen | 18.01.2005 | 24.11.2005 | bestyrelse |
Jan Mandrup Olesen | 18.01.2005 | 24.11.2005 | formand |