Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Harritslev Nielsen | 16.11.2021 | direktør |
Peter Overgaard | 20.08.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Myhlert Olsen | 01.03.2019 | 28.06.2021 | direktør |
Jan Enemark | 29.09.2011 | 20.08.2019 | adm. dir |
Knud Dürr | 23.06.2010 | 01.03.2019 | direktør |
Leif Tjørnelund Thomsen | 23.06.2010 | 08.11.2010 | direktør |
Anders Ole Hjørnholm | 13.04.1992 | 29.09.2000 | adm. dir |
Finn Kongsmark Flanding | 13.04.1992 | 12.04.1994 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mahesh Channakeshaviah Bukinkere | 10.06.2022 | formand |
Sandeep Suresh Mandke | 26.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Rajendran Arunachalam | 29.07.2019 | næstformand |
Kim Slumstrup | 23.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
René Lykke | 23.04.2019 | suppleant |
Klaus Daugaard Nielsen | 23.04.2019 | suppleant |
Holger Michael Diechmann Jepsen | 05.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bill Jayesh Shukla | 26.10.2021 | 10.06.2022 | formand |
Rakesh Rampratap Tripathi | 29.07.2019 | 26.10.2021 | formand |
Rakesh Rampratap Tripathi | 28.11.2017 | 28.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Henriksen | 05.05.2015 | 23.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Kiel Søndergaard | 05.05.2015 | 23.04.2019 | suppleant |
Carsten Hyldgaard Poulsen | 05.05.2015 | 23.04.2019 | suppleant |
Amitabha Mukhopadhyay | 20.03.2014 | 29.07.2019 | næstformand |
Jan Enemark | 09.03.2012 | 20.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kalimili Chakravarthy | 09.03.2012 | 30.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Hemant Prabhakar Mohgaonkar | 19.11.2010 | 29.07.2019 | formand |
Gopal Mahadevan | 19.11.2010 | 20.03.2014 | næstformand |
Leif Tjørnelund Thomsen | 08.11.2010 | 09.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Morten Friis Jensen | 05.11.2010 | 05.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Understrup Lind Panduro | 05.11.2010 | 05.05.2015 | suppleant |
Bo Damgaard Thygesen | 05.11.2010 | 05.05.2015 | suppleant |
Vagn Flensborg | 09.11.2006 | 08.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Agner Lund Andersen | 09.11.2006 | 08.11.2010 | suppleant |
Jan Åge Jensen | 09.11.2006 | 08.11.2010 | suppleant |
Johan Blach Petersen | 09.11.2005 | 08.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Per Klavsen | 11.12.2002 | 08.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Flensborg | 11.12.2002 | 09.11.2006 | suppleant |
Martin Andresen | 28.08.2001 | 09.11.2006 | suppleant |
Jørgen Erik Nielsen | 01.08.2001 | 11.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Erik Nielsen | 01.08.2001 | 31.07.2001 | suppleant |
Christian Kronika Postborg | 29.09.2000 | 08.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Tærø Nielsen | 29.09.2000 | 08.11.2010 | formand |
Poul Damgaard Poulsen | 29.09.2000 | 16.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Bent Hviid | 29.09.2000 | 09.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Leif Tjørnelund Thomsen | 29.09.2000 | 29.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Francesco Festa | 23.03.1999 | 05.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Per Klavsen | 16.12.1998 | 28.08.2001 | suppleant |
Henrik Bjerre Thomsen | 16.12.1998 | 31.07.2001 | bestyrelsesmedlem |
Mario Modica | 26.03.1997 | 23.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Fiscale Diego Barontini | 19.03.1996 | 29.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Lars Lykke Sørensen | 24.03.1995 | 22.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ib Aabenhuus | 24.03.1995 | 16.12.1998 | suppleant |
Baldassare Paladino | 24.03.1995 | 26.03.1997 | bestyrelsesmedlem |
Stefano Costa | 13.04.1992 | 29.09.2000 | formand |
Øjvind Toftgaard Knudsen | 13.04.1992 | 05.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Hans Møller Therkelsen | 13.04.1992 | 16.12.1998 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Høj | 13.04.1992 | 24.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Rosario Ametrano | 13.04.1992 | 24.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Erik Dahl | 13.04.1992 | 24.03.1995 | suppleant |
Finn Kongsmark Flanding | 13.04.1992 | 12.04.1994 | bestyrelsesmedlem |
Kim Nauntofte | 13.04.1992 | 06.05.1992 | bestyrelsesmedlem |
Gert Lorentz Ingvard Erikssøn Grevenkop-Castenskiold | 13.04.1992 | 06.05.1992 | formand |