Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2020-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Høvejen 15, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-12-31 fjernes Interessenter: Mogens Sall, Marianne Haugaard Jacobsen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-12-31 fjernes Navne: GÅRDEJERE MOGENS SALL OG MARIANNE HAUGAARD JACOBSEN (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Mogens Sall, Marianne Haugaard Jacobsen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høvejen 15, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Høvejen 15, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høvejen 15, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-15 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-15 tilføjes Interessenter: Mogens Sall, Marianne Haugaard Jacobsen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 1992-02-15 tilføjes Navne: GÅRDEJERE MOGENS SALL OG MARIANNE HAUGAARD JACOBSEN (offentliggjort 2021-07-01)
Den 1992-02-15 tilføjes Reelle ejere: Mogens Sall, Marianne Haugaard Jacobsen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 1992-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-07-01)