Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-09-16 fjernes Binavne: SERICOLOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2. 1205., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-26 fjernes Navne: D. E. SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Stiftere: Dan Einar Emil Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 fjernes Direktion: Dan Einar Emil Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Revisor: Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2. 1205., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Holtegårdsvej 23, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri, udlejning og financiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 tilføjes Vedtægter: 2009-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holtegårdsvej 23, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holtegårdsvej 23, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2000-04-06)
Den 2000-09-21 tilføjes Revisor: Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-21 fjernes Revisor: Anders Kæmpe Albrechtsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2000-04-06)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-28 tilføjes Revisor: Anders Kæmpe Albrechtsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holtegårdsvej 23, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-29 tilføjes Binavne: SERICOLOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 tilføjes Direktion: Dan Einar Emil Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-29 tilføjes Navne: D. E. SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 tilføjes Stiftere: Dan Einar Emil Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)