Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-02-24 fjernes Binavne: LANDBRUGSSMEDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 fjernes Navne: KØBENHAVNERSMEDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølandsgade 2, 4., 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-21 fjernes Revisor: Erik Halfdan Hultquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-21 fjernes Stiftere: BRUNOS VINSHOP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 fjernes Direktion: Hans Morten Holmegård Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-11 tilføjes Navne: KØBENHAVNERSMEDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-10 fjernes Navne: CHARTA BONA 9 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-10 fjernes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-10 fjernes Revisor: REG REVISOR MOGENS FREDE RASMUSSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, fabrikation, konsulentvirk- somhed, financiering, investering, bygge- og entrepre- nørvirksomhed samt anden efter direktionens opfattelse beslægtet forretningsområde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Vedtægter: 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølandsgade 2, 4., 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Binavne: LANDBRUGSSMEDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Navne: CHARTA BONA 9 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Revisor: REG REVISOR MOGENS FREDE RASMUSSEN, Erik Halfdan Hultquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Stiftere: BRUNOS VINSHOP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)