Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carl Peter Ross Tengström | 26.11.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Eskildsen | 01.05.2016 | 26.11.2019 | direktør |
Mogens Erik Christiansen | 25.03.1992 | 01.05.2016 | direktør |
Carsten Johansen | 25.03.1992 | 23.12.1993 | direktør |
Mogens Ludvig | 25.03.1992 | 23.12.1993 | direktør |
Ole Milton Andersen | 25.03.1992 | 23.12.1993 | direktør |
Helge Andersen | 25.03.1992 | 23.12.1993 | direktør |
Henrik Stenbjerre | 25.03.1992 | 07.06.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carl Peter Ross Tengström | 26.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Marc Etienne Henriksen | 26.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ola Stendebakken | 26.11.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Jørgensen | 01.05.2016 | 26.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Sten Mejdahl Hansen | 26.05.2013 | 26.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kim Ketelsen | 30.05.2010 | 26.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Eskildsen | 30.05.2010 | 26.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jes Bæk | 21.05.2006 | 30.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Bertelsen | 27.05.1999 | 26.11.2019 | formand |
Mogens Erik Christiansen | 25.03.1992 | 01.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Helge Andersen | 25.03.1992 | 26.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Ludvig | 25.03.1992 | 29.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Johansen | 25.03.1992 | 29.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Ole Milton Andersen | 25.03.1992 | 27.05.1999 | formand |