Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Brejnbjerg Staaling | 16.12.1996 | 08.12.2003 | direktion |
Finn Peter Bach | 16.12.1996 | 08.12.2003 | direktion |
Jan Godballe Børjesson | 29.05.1996 | 16.12.1996 | direktion |
Jørgen Melgaard Jensen | 25.03.1992 | 29.05.1996 | direktion |
Henrik Stenbjerre | 25.03.1992 | 04.05.1993 | direktion |