Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Keflavikvej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-19 fjernes Direktion: Jens Ole Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Hovedbranche: Vagt- og overvågningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-19 fjernes Navne: JENS OLE THOMSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 tilføjes Vedtægter: 2000-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-11 tilføjes Navne: JENS OLE THOMSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-10 fjernes Navne: VENDSYSSEL VAGT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-25 fjernes Bestyrelse: Michael Hjorth Karlborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-01 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Nørgaard-Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Bestyrelse: Jens Ole Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 fjernes Bestyrelse: Jørgen Allan Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Direktion: Jens Ole Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 fjernes Direktion: Lars Christian Nørgaard-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-13 tilføjes Navne: VENDSYSSEL VAGT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-12 fjernes Navne: KM 545 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-12 fjernes Direktion: Henrik Stenbjerre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Keflavikvej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-25 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Allan Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-25 tilføjes Direktion: Henrik Stenbjerre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-25 tilføjes Hovedbranche: Vagt- og overvågningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-25 tilføjes Navne: KM 545 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-25 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-25 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)