Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 86, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fodtøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-02 fjernes Navne: HOLTE & ALBRECHT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-10-02 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Stiftere: Klaus Søgaard, Jan-Erik Gunnar Svensson, GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Bestyrelse: Ib Berg Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Direktion: Ib Berg Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-21 tilføjes Bestyrelse: Bjørg Nissen Kjelmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 fjernes Bestyrelse: Niels Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 tilføjes Direktion: Ib Berg Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 fjernes Direktion: Niels Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-25 tilføjes Navne: HOLTE & ALBRECHT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-24 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF 7. APRIL 1993 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-18 tilføjes Bestyrelse: Ib Berg Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 fjernes Bestyrelse: Kirsten Deneke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 fjernes Revisor: Jens Anker Aundrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Vedtægter: 1996-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 fjernes Direktion: René Kampmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-30 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Vintersborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-30 fjernes Bestyrelse: Thor Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 fjernes Bestyrelse: Tomm Hornbek (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-24 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF 7. APRIL 1993 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-23 fjernes Navne: PROPAULIG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-23 fjernes Bestyrelse: Niels Thomas Heering (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-23 fjernes Direktion: Magnus Carl Svante Ohman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-23 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 tilføjes Navne: PROPAULIG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-13 fjernes Navne: GFJURA 16 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-13 fjernes Bestyrelse: Troels Elkiær Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Askgard Olese n (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 86, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-15 tilføjes Bestyrelse: Troels Elkiær Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-15 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fodtøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-15 tilføjes Navne: GFJURA 16 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-15 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Askgard Olese n, CJ Partnership I/S, Jens Anker Aundrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-15 tilføjes Stiftere: Klaus Søgaard, Jan-Erik Gunnar Svensson, GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)