Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Vestergaard Jørgensen | 01.05.1992 | 30.06.1996 | direktion |
Vita Højberg | 01.05.1992 | 13.05.1993 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.05.1992 | 27.10.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Vestergaard Jørgensen | 01.05.1992 | 30.06.1996 | bestyrelse |
Peter Nielsen | 01.05.1992 | 30.06.1996 | formand |
Peter Hägerstrand Jensen | 01.05.1992 | 28.09.1995 | bestyrelse |