Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 fjernes Hovedbranche: Kurertjeneste og udbringning af dagblade (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-18 fjernes Navne: JYDSKE-VESTKYSTEN TRANSPORT- & DISTRIBUTIONSSELSKAB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 fjernes Stiftere: Jydske-Vestkysten K/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-07 fjernes Bestyrelse: Hans Wenzelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-07 fjernes Direktion: Karsten Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-22 tilføjes Bestyrelse: Niels Leth-Espensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-22 fjernes Bestyrelse: Ole Scherfig (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-20 tilføjes Bestyrelse: Ole Scherfig (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transport og distribution samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Vedtægter: 2000-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-20 tilføjes Direktion: Karsten Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-20 fjernes Direktion: Nils Thostrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-11-19 fjernes Direktion: Jørgen Ejbøl Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-01 tilføjes Direktion: Jørgen Ejbøl Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Hovedbranche: Kurertjeneste og udbringning af dagblade (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-01 tilføjes Navne: JYDSKE-VESTKYSTEN TRANSPORT- & DISTRIBUTIONSSELSKAB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Stiftere: Jydske-Vestkysten K/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)