Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Træde | 26.08.1994 | 31.01.1996 | direktion |
Kjeld Ryberg | 20.03.1992 | 27.05.1999 | direktion |
Carsten Aas Kristensen | 20.03.1992 | 26.08.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Feldskov Juul | 07.04.1995 | 31.01.1996 | bestyrelse |
Jens Træde | 26.08.1994 | 27.05.1999 | formand |
Bent Larsen | 23.02.1994 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Preben Johannes Hemmingsen Berg | 23.02.1994 | 07.04.1995 | bestyrelse |
Kjeld Ryberg | 20.03.1992 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Jørgen Gereon Krarup | 20.03.1992 | 26.08.1994 | bestyrelse |
Carsten Aas Kristensen | 20.03.1992 | 23.02.1994 | bestyrelse |
Ove Højholt Nielsen | 20.03.1992 | 23.02.1994 | bestyrelse |